Conselho é responsável por organizar congratulação concedida a entidades e personalidades com relevante contribuição para a sociedade.
10/09/2024
Fábio Avelar
Agora
Carregando mensagem...
Vice-Líder Bloco Minas em Frente
Fábio Avelar
AVANTE
Vice-Líder Bloco Minas em Frente
Fábio Avelar
AVANTE
Situação
Em exercício
E-mail
dep.fabio.avelar@almg.gov.br
Gabinete
Rua Rodrigues Caldas, 79.
Edifício Tiradentes - 18º andar - sala 1.
Bairro: Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG. CEP: 30190120
Telefone: (31) 2108-5016
Fax: (31) 2108-5017
Bairro: Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG. CEP: 30190120
Telefone: (31) 2108-5016
Fax: (31) 2108-5017
Nome Completo
FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Data de Nascimento 26/6/1972
Naturalidade Nova Serrana / MG
Atividade Profissional Empresário
Principais Fatos da Vida Profissional e Política Foi vice-prefeito de Nova Serrana (Centro-Oeste de Minas). É empresário calçadista há mais de 17 anos. Suas áreas de atuação são saúde, segurança, educação e esporte. Apoiou projetos de cunho esportivo e social em Nova Serrana e região.
Atuação Parlamentar na ALMG Reeleito para seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Na 19º Legislatura, foi vice-presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, da qual havia sido membro na legislatura anterior. Foi também membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Na 18° Legislatura, integrou também a Comissão de Desenvolvimento Econômico e de Esporte, Lazer e Juventude.
Filiação Partidária no exercício do mandato AVANTE
Partido pelo qual concorreu na eleição AVANTE
Legislaturas
Data de Nascimento 26/6/1972
Naturalidade Nova Serrana / MG
Atividade Profissional Empresário
Principais Fatos da Vida Profissional e Política Foi vice-prefeito de Nova Serrana (Centro-Oeste de Minas). É empresário calçadista há mais de 17 anos. Suas áreas de atuação são saúde, segurança, educação e esporte. Apoiou projetos de cunho esportivo e social em Nova Serrana e região.
Atuação Parlamentar na ALMG Reeleito para seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Na 19º Legislatura, foi vice-presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, da qual havia sido membro na legislatura anterior. Foi também membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Na 18° Legislatura, integrou também a Comissão de Desenvolvimento Econômico e de Esporte, Lazer e Juventude.
Filiação Partidária no exercício do mandato AVANTE
Partido pelo qual concorreu na eleição AVANTE
Legislaturas
18ª Legislatura - Efetivo
Em exercício de 01/02/2015 a 31/01/2019
Em exercício de 01/02/2015 a 31/01/2019
19ª Legislatura - Efetivo
Em exercício de 01/02/2019 a 31/01/2023
Em exercício de 01/02/2019 a 31/01/2023
20ª Legislatura - Efetivo
Em exercício de 01/02/2023 a 31/01/2027
Em exercício de 01/02/2023 a 31/01/2027
Atualmente:
Efetivo
Comissão de Desenvolvimento Econômico
desde 28/02/2023
Efetivo Comissão de Esporte, Lazer e Juventude desde 28/02/2023
Suplente Comissão de Minas e Energia desde 03/03/2023
Suplente Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte desde 03/03/2023
Efetivo Comissão de Esporte, Lazer e Juventude desde 28/02/2023
Suplente Comissão de Minas e Energia desde 03/03/2023
Suplente Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte desde 03/03/2023
Integrante
Frente Parlamentar Criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Motoboys e Motoristas de Aplicativos
Integrante Frente Parlamentar da Agropecuária do Estado de Minas Gerais
Integrante Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite de Minas Gerais e em Defesa da Cadeia Produtiva de Leite do Estado
Integrante Frente Parlamentar em Defesa da Implantação do Tarifa Zero nos Municípios Mineiros
Integrante Frente Parlamentar em Defesa do Biodiesel
Integrante Frente Parlamentar em Defesa dos Cabelereiros, Barbeiros e Profissionais da Beleza
Integrante Frente Parlamentar em Defesa dos direitos da Pessoa Idosa e Apoio e Fiscalização às ILPI's (Instituição de Longa Permanência para Idosos)
Responsável Frente Parlamentar em Defesa do Setor Calçadista do Estado de Minas Gerais
Integrante Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético
Integrante Frente Parlamentar em Defesa dos Rodeios
Integrante Frente Parlamentar Minas-Itália
Integrante Frente Parlamentar pela Melhoria das Estradas Mineiras
Integrante Frente Parlamentar da Agropecuária do Estado de Minas Gerais
Integrante Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite de Minas Gerais e em Defesa da Cadeia Produtiva de Leite do Estado
Integrante Frente Parlamentar em Defesa da Implantação do Tarifa Zero nos Municípios Mineiros
Integrante Frente Parlamentar em Defesa do Biodiesel
Integrante Frente Parlamentar em Defesa dos Cabelereiros, Barbeiros e Profissionais da Beleza
Integrante Frente Parlamentar em Defesa dos direitos da Pessoa Idosa e Apoio e Fiscalização às ILPI's (Instituição de Longa Permanência para Idosos)
Responsável Frente Parlamentar em Defesa do Setor Calçadista do Estado de Minas Gerais
Integrante Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético
Integrante Frente Parlamentar em Defesa dos Rodeios
Integrante Frente Parlamentar Minas-Itália
Integrante Frente Parlamentar pela Melhoria das Estradas Mineiras
PEC PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 43/2024
Acrescenta inciso ao art. 136 da Constituição do Estado. (Inclui DER-MG
em rol de órgãos que exercem segurança pública.)
RQN REQUERIMENTO NUMERADO 8139/2024
Requerem a convocação de reunião especial para comemorar os 110 anos da
Cruz Vermelha Brasileira em Minas Gerais - CVB-MG.
RQN REQUERIMENTO NUMERADO 8037/2024
Requerem a convocação de reunião especial para homenagear a empresa
Supermercados BH, na pessoa do seu sócio-fundador Pedro Lourenço -
Pedrinho BH -, pela comemoração dos 28 anos de sua fundação.
Veja todas as proposições
11/10/2022
19/05/2020
07/11/2018
Veja todos os pronunciamentos
Agradece a sua reeleição para a Assembleia Legislativa. Parabeniza o
deputado Antonio Carlos Arantes e o governador Romeu Zema por terem sido
reeleitos; e o deputado Agostinho Patrus por sua eleição para o cargo de
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG.
Veja mais
19/05/2020
Solicita sejam colocados em pauta projetos de lei de sua autoria que:
dispõe sobre o salário-mínimo regional dos profissionais de enfermagem
do Estado; dispõe sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais
de enfermagem; institui a Gratificação por Risco à Saúde – GRS –, no
âmbito do Sistema Estadual de Saúde. Informa sobre falta de água no
Município de Nova Serrana, solicitando reunião com o presidente da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - para tratar sobre o
fornecimento de água e tratamento de esgoto.
Veja mais
07/11/2018
Declara voto favorável ao veto total à proposição de lei que dispõe
sobre o acesso a dados de vítimas, testemunhas e de agentes de segurança
pública constantes de registros de evento de defesa social – Reds.
Veja mais
Veja todos os pronunciamentos